Reports for Richard Gisler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Richard Gisler
Holdings
Newest SOGC notifications: Richard Gisler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2200515, Commercial Registry Office Uri, (120)
Tec-Joint AG, in Schattdorf, CHE-113.471.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2013, Publ. 1137137).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Richard, von Bürglen UR, in Bürglen UR, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Beer, Walter, von Trub, in Rothrist, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5447730, Commercial Registry Office Uri, (120)
DilaTron AG, in Schattdorf, CH-120.3.002.258-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2009, S. 17, Publ. 5325038).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büeler, Max, von Steinen, in Altdorf UR, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Richard, von Bürglen UR, in Bürglen UR, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3815506, Commercial Registry Office Uri, (120)
Tec-Joint AG(Tec-Joint Ltd.) (Tec-Joint SA), in Schattdorf, CH-120.3.002.259-3, Industriezone Schächenwald, 6460 Altdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.02.2007.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, die Entwicklung und die Herstellung von innovativen Flächenprodukten für Dichtungssysteme. Die Gesellschaft ist zu allen Massnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, Unternehmen und Beteiligungen erwerben und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss Vertrag vom 16.01.2007 und einer noch zu erstellenden Inventarliste Warenvorräte (Rohmaterialien, Verbrauchs- und Verpackungsmaterial) sowie Maschinen, Anlagen und Werkzeuge zum Preise von höchstens CHF 800'000.-- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Frei, Werner, von Flaach, in Seuzach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodmer, Martin, von Wald AR, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maier-Maya Duque, Maria Lorena, von Grindel, in Goldau (Arth), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Richard, von Bürglen UR, in Bürglen UR, mit Kollektivprokura zu zweien;
Convisa AG, in Altdorf UR, Revisionsstelle.