Reports for Paolo Giovanola
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Paolo Giovanola
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005519419, Commercial Registry Office Berne, (36)
immofenster gmbh, in Jegenstorf, CHE-101.443.636, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2011, S.0, Publ. 6439598).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walliser, Stephan, von Dornach, in Jegenstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Giovanola, Paolo, von Ascona, in Jegenstorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Walliser, Daniela, von Dornach, in Jegenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3697091, Commercial Registry Office Berne, (36)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, publizierten TR-Eintrag Nr. 10'556 vom 05.07.2017 Von Graffenried AG Liegenschaften, in Bern, CHE-101.276.976, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2017, Publ. 3684669).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giovanola, Paolo, von Ascona, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1215021, Commercial Registry Office Berne, (36)
von Graffenried AG Liegenschaften, in Bern, CH-035.3.012.385-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, Publ. 7089512).
Statutenänderung:
20.11.2013.
Firma neu:
Von Graffenried AG Liegenschaften.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung jeglicher Dienstleistungen auf dem Gebiet von Liegenschaften mit Ausnahme der Liegenschaftsvermittlung, insbesondere bezweckt sie die Bewirtschaftung und Verwaltung;
ferner Architektur, Planungen, Bauleitungen und Bauführungen sowie Management von Bauvorhaben. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Durch Brief, Telefax oder E-Mail. [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme des Geschäftsbereiches 'Liegenschaften' der von Graffenried AG, in Bern, mit Aktiven von CHF 604'001.75 und Passiven von CHF 156'911.15, zum Preis von maximal CHF 448'000.--].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schafer, Hubert, von Bösingen, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wyssmann, Danya, von Plasselb, Plaffeien und Neuenegg, in Neuenegg, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meija, Manuela, von Rothenburg und Langenthal, in Rubigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Staufer, Andreas, von Seengen, in Môtier (Vully) (Haut-Vully), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Graffenried Herren, Nicole, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichenbach, Melanie, von Lauenen, in Wichtrach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Giovanola, Paolo, von Ascona, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Werner, Michael-Andreas, genannt Michael, von Ostermundigen, in Ostermundigen, mit Kollektivprokura zu zweien.