Reports for Etienne Gigon
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Etienne Gigon
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005496625, Commercial Registry Office Jura, (670)
Société anonyme des Auto-transports Tramelan-Saignelégier-Pommerats-Goumois, à Saignelégier, CHE-107.902.074, société anonyme (No. FOSC 228 du 25.11.2019, Publ. 1004767678).
Nouvelle raison sociale:
Société anonyme des Auto-transports Tramelan-Saignelégier-Pommerats-Goumois en liquidation. Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale du 09.06.2022, la société a décidé sa dissolution.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lüthi, Sophie Suzanne, de Lauperswil et Muriaux, à Saignelégier, membre du conseil d'administration, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Gagnebin, Christophe Ivan, de Tramelan, à Tramelan, président du conseil d'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Gigon, Etienne, de Saignelégier, à Goumois (Saignelégier), directeur, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur, avec signature collective à deux].
Publication number: HR02-1004452766, Commercial Registry Office Jura, (670)
Société jurassienne d'équipement SA, à Delémont, CHE-113.631.268, société anonyme (No. FOSC 168 du 31.08.2016, Publ. 3030697).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gigon, Etienne, de Saignelégier, à Goumois, membre, avec signature collective à deux avec le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Marmy, Philippe Gabriel Emmanuel, de Estavayer et Porrentruy, à Châtillon JU, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Barth, Yann Paul Frédéric, de Courroux, à Courroux, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Publication number: 6105144, Commercial Registry Office Jura, (670)
Société jurassienne d'équipement SA, à Delémont, CH-670.3.004.266-1, société anonyme (No. FOSC 165 du 27.08.2009, p. 11, Publ. 5218692).
Inscription ou modification de personne(s):
Gigon, Etienne, de Saignelégier, à Goumois, membre, avec signature collective à deux avec le vice-président;
Heil, Roman, de Bassecourt, à Bassecourt, membre, avec signature collective à deux avec le vice-président.