Reports for Ulrich Giger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ulrich Giger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005011923, Commercial Registry Office Graubünden
Genossenschaft für gärlose Obstverwertung Ilanz und Umgebung, in Ilanz/Glion, CHE-108.766.916, Genossenschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2019, Publ. 1004622810).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlagenhauf, Robert, von Zürich, in Trin, Mitglied + Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beeli, Giusep, von Sagogn, in Sagogn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Ulrich, genannt Ueli, von Ilanz/Glion, in Ilanz/Glion, Mitglied + Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Caduff, Gion Rudolf, von Lumnezia, in Sagogn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riedi, Hanspeter, von Ilanz/Glion, in Ilanz/Glion, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004622810, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Genossenschaft für gärlose Obstverwertung Ilanz und Umgebung, in Ilanz/Glion, CHE-108.766.916, Genossenschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2017, Publ. 3674229).
Domizil neu:
c/o Ueli Giger, Strada Veglia 17, 7130 Ilanz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loretz, Valentin, von Tujetsch, in Ilanz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Ulrich, genannt Ueli, von Ilanz/Glion, in Ilanz/Glion, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3207377, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Genossenschaft Bündner Ackerbauern, in Domleschg, CHE-102.321.711, Genossenschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2014, Publ. 1330771).
Firma neu:
Genossenschaft Bündner Ackerbauern in Liquidation.
Liquidationsadresse:
c/o Ulrich Giger, Strada Veglia 17, 7130 Ilanz/Glion. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.03.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzgeber, Padruot, von S-chanf, in Bonaduz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schädler, Benedikt, von Untervaz, in Trimmis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetsch, Andreas, von Grabs, in Grabs, Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Götti, Mathias, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Maienfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rietberger, Fritz, von Malans, in Malans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Ulrich, von Ilanz/Glion, in Ilanz/Glion, Liquidator, mit Einzelunterschrift.