Reports for Günter Gellesch
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Günter Gellesch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4045224, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
San-Time Schweiz AG, in Gaiserwald, CH-320.3.011.639-9, Handel mit Waren aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2006, S. 10, Publ. 3350954).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gellesch, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Gmund am Tegernsee (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3296798, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Bruno Scherrer Immobilien AG, in St. Gallen, CH-320.3.011.639-9, Handel, Verwaltung, Vermittlung, Vermietung und Überbauung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2005, S. 11, Publ. 2691396).
Statutenänderung:
3.03.2006.
Firma neu:
San-Time Schweiz AG.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art insbesondere Handel mit Nahrungsergänzungsmitteln und homöopathischen Produkten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten und veräussern, pachten und verpachten, sich an anderen Unternehmen im In-und Ausland beteiligen, solche finanzieren sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 23.12.1970 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss öffentlich beurkundetem Kaufvertrag vom 21.12.1970 die Parzellen Nr. 152 und 1918, Grundbuch St. Gallen, zum Preise von CHF 373'000.--, von welchem nach Übernahme der Grundpfandschulden von CHF 172'500.-- ein Betrag von CHF 100'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wird. Im weitern übernimmt die Gesellschaft gem. öffentlich beurkundetem Kaufvertrag vom 21.12.1970 die Parzelle Nr. 3955, Grundbuch St. Gallen, zum Preise von CHF 409'000.--.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherrer, Gallus, von Zwingen BE, in Mörschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Scherrer, Ursula, von Zwingen BE, in Mörschwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Bruno, von Zwingen, in Mörschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gellesch, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Gmund am Tegernsee (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.