Reports for Islam Gegaj
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Islam Gegaj
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4053085, Commercial Registry Office Aargau, (400)
IG Maler & Gipser GmbH, in Oftringen, CHE-308.272.590, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 29.02.2016, Publ. 2693375).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gegaj, Islam, kosovarischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bobst, Dieter, von Mümliswil-Ramiswil, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 4031613, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
La Maison du Champagne SA, in Altendorf, CHE-102.644.108, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2017, Publ. 3630493).
Statutenänderung:
05.01.2018.
Firma neu:
Fassadenbau Gegaj AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Fassadenbau sowie Maler- und Gipserarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen und Darlehen gewähren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Okoniewska, Sylwia Katarzyna, polnische Staatsangehörige, in Hombrechtikon, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gegaj, Islam, kosovarischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2389783, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Deniz International Transport & Logistik GmbH, in Rheinfelden, CHE-308.272.590, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.53 vom 15.03.2012, Publ. 6595618).
Statutenänderung:
11.09.2015.
Firma neu:
IG Maler & Gipser GmbH.
Domizil neu:
c/o Heldsberg Vermögensberatung GmbH, Geissgasse 31, 4310 Rheinfelden.
Zweck neu:
Ausführen von Maler-, Gipser-, Renovations- und Reinigungsarbeiten;
kann andere Unternehmen erwerben und sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften erwerben, belasten, belehnen, verwalten und veräussern sowie Patente, Lizenzen und andere immaterielle und materielle Güter erwerben, veräussern und vergeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Külübecioglu, Sezer, türkischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gegaj, Islam, kosovarischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.