Reports for Hans Ulrich Gally
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Ulrich Gally
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1355145, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Gally Consulting GmbH, in Basel, CHE-114.639.918, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S. 10, Publ. 4799458).
Firma neu:
Gally Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.02.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gally, Hans Ulrich, von Basel und Eggiwil, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6485536, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
GxP GmbH, in Reinach BL, CH-280.4.004.481-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2009, S. 5, Publ. 4817970).
Domizil neu:
c/o Q4U Gassmann, Zier, Christoph Merian-Ring 11, 4153 Reinach BL.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fries, Dr. Peter, von Basel und Elsau, in Gelterkinden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gally, Dr. Hans Ulrich, von Basel und Eggiwil, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Born, Christian, von Grellingen, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 5831510, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stiftung Gesundheit und Gerechtigkeit (Fondation Santé et Justice) (Fondazione Salute e Equità) (Foundation Health and Justice), in Basel, CH-270.7.003.057-2, Im Margarethenletten 3, 4053 Basel, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
16.06.2010.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt auf gemeinnütziger Basis die Unterstützung von Personen und Bevölkerungsgruppen im In- und Ausland, denen eine ausreichende Gesundheitsversorgung nicht zur Verfügung steht oder die sich eine solche nicht leisten können;
im Zentrum steht dabei ebenfalls die Förderung der Eigenverantwortung. Zur Verfolgung des Zwecks unterstützt die Stiftung insbesondere Projekte zur Versorgung dieser Personen und Bevölkerungsgruppen mit Medikamenten sowie pharmazeutischen und ärztlichen Leistungen, sowie die nötige Begleitung entsprechender Hilfsprojekte und deren Qualitätssicherung. Daneben leistet die Stiftung finanzielle Beiträge an Projekte, die die Gesundheitsvorsorge sowie die Gesundheitsversorgung fördern durch den Aufbau der nötigen Infrastruktur, die Schulung von Fachkräften, die Information der Bevölkerung und die Versorgung mit nötigen Ressourcen und andere zweckgerichtete Aktivitäten. Die Stiftung ist befugt, alle Rechtsgeschäfte zu tätigen, welche der Verfolgung und Verwirklichung ihres Zweckes dienen. Die Stiftung kann zur Zweckerreichung Mobilien und Immobilien erwerben, zur Verfügung stellen, mieten und vermieten.
Organisation:
Stiftungsrat von mindestens 3 Mitgliedern und Revisionsstelle. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Diez, Christoph, von Basel, in Grosshöchstetten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gally, Hans Ulrich, von Basel und Eggiwil, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ganser-Zücker, Elisabeth Maria, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gauch, Ursula Maria, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Genewein, Agnes, von St. Gallen, in Brissago, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Girard, Laure Georgina, von Ormont-Dessus, in Le Pâquier-Montbarry, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Thomas, von Basel, in Rodersdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pluschke, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Krozingen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steyert, Dr. Ralph H., von Basel, in Himmelried, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strub Krummenacher, Annatina Carla, von Basel und Riehen, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
CHB Treuhand Christian Born und Partnerin (CH-270.2.002.612-3), in Basel, Revisionsstelle.