Reports for Jacques Gaillard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Jacques Gaillard
Newest SOGC notifications: Jacques Gaillard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005983903, Commercial Registry Office Valais, (621)
Twin Peaks Holdings SA, à Martigny, CHE-113.282.446, société anonyme (No. FOSC 181 du 19.09.2014, Publ. 1723451).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gaillard, Jacques, de Ardon, à Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux.
Publication number: HR02-1004703648, Commercial Registry Office Valais, (621)
RFG Immobilier Sàrl, à Fully, CHE-308.414.252, société à responsabilité limitée (No. FOSC 240 du 11.12.2017, Publ. 3923433).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Farquet, Frédéric, de Vollèges, à Bagnes, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Gaillard, Jacques, de Ardon, à Bagnes, associé, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Moser, Philippe, de Neuhausen am Rheinfall, à Martigny-Combe, associé, sans droit de signature, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00;
Roserens, Willy, de Bagnes, à Bagnes, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Gaillard, Méric, de Bagnes, à Bagnes, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 17 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00];
Jacques GAILLARD Sàrl (CHE-114.330.326), à Bagnes, associée, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publication number: 3923433, Commercial Registry Office Valais, (621)
RFG Immobilier Sàrl, à Fully, CHE-308.414.252, Rue de la Poste 13, 1926 Fully, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
28.11.2017.
But:
achat, vente, opérations de courtage et gérance d'immeubles, y compris opérations de promotion et prise de participations dans des sociétés immobilières, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE;
la société pourra accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel.
Restriction à la transmissibilité:
Les statuts dérogent à la loi quant aux modalités du transfert des parts sociales: pour les détails, voir les statuts. Selon déclaration du 28.11.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Gaillard, Méric, de Bagnes, à Bagnes, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Farquet, Frédéric, de Vollèges, à Bagnes, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Gaillard, Jacques, de Ardon, à Bagnes, associé, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Moser, Philippe, de Neuhausen am Rheinfall, à Martigny-Combe, associé, sans droit de signature, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00;
Roserens, Willy, de Bagnes, à Bagnes, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00.