Reports for Heinrich Gäumann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Heinrich Gäumann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5504778, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Häutligen, in Häutligen, CH-035.5.008.855-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2006, S. 4, Publ. 3678332).
Statutenänderung:
19.09.2008.
Firma neu:
Milchgenossenschaft Häutligen.
Domizil neu:
c/o Nicole Graf, Dorfstrasse 22, 3510 Häutligen.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: eine möglichst vorteilhafte Sammlung der Milch und deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
die allgemein Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
Sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Ohne Haftung der Genossenschafter.].Publikationsorgan neu: SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, durch Anschlag in der Sammelstelle, Umbieten oder Inserate im Amtsanzeiger. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 24.09.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gäumann, Heinrich, von Häutligen, in Häutligen, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gäumann, Markus, von Häutligen, in Häutligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Ulrich genannt Ueli, von Häutligen, in Häutligen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Nicole, von Häutligen, in Häutligen, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Gäumann, Paul, von Häutligen, in Häutligen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident [bisher: Mitglied und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3678332, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Häutligen, in Häutligen, CH-035.5.008.855-5, Zweck ist die bestmögliche Verwertung der verfügbaren Milch usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 31 vom 17.02.2003, S. 3, Publ. 864738).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosimann, Martin, von Lauperswil, in Häutligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gäumann, Markus, von Häutligen, in Häutligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Graf, Ulrich genannt Ueli, von Häutligen, in Häutligen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Graf, Ueli, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gäumann, Heinrich, von Häutligen, in Häutligen, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gäumann, Willi, von Häutligen, in Häutligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3198566, Commercial Registry Office Berne, (36)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Häutligen und Umgebung, in Häutligen, CH-035.5.008.854-7, Förderung der materiellen und ideelen Interessen ihrer Mitglieder durch das Mittel der genossenschaftlichen Selbsthilfe usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 31 vom 17.02.2003, S. 3, Publ. 864818).
Firma neu:
Landwirtschaftliche Genossenschaft Häutligen und Umgebung in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.09.2005 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Fritz, von Schlosswil, in Niederwichtrach, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Gäumann, Heinrich, von Häutligen, in Häutligen, Mitglied, Sekretär und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär].