Reports for Urs Furrer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Furrer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6614466, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Büro für Bauökonomie AG Luzern, in Luzern, CH-100.3.004.449-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2010, S. 11, Publ. 5847020).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Urs, von Isenthal, in Malters, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramer, Daniel, von Kerzers, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern];
Bolz, Urs, von Röthenbach im Emmental, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Heimenhausen].
Publication number: 4475052, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Büro für Bauökonomie AG Luzern, in Luzern, CH-100.3.004.449-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2007, S. 8, Publ. 4222790).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göggel, Muriel, von Kerns, in Luzern, mit Einzelprokura;
Graf, Angelina, von Schongau und Emmen, in Luzern, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Walter, von Schongau und Emmen, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Purtschert, Dr. Jürg, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Kramer, Daniel, von Kerzers, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Gort, Roger, von Vorderthal, in Steinhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüsler, Markus, von Neudorf, in Sursee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Schürmann, Markus, von Menznau und Luzern, in Oberdorf NW, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Furrer, Urs, von Isenthal, in Malters, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Einzelprokura];
Montoya, Ruth, von Schongau, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Büro für Bauökonomie AG Luzern, in L u z e r n, Kostenplanung im Hochbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.1995, S. 3894).
Statutenänderung:
22.12.1999.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.- [bisher: CHF 100'000.-].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.-.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 500.- [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 500.-].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Bernadette, von Kriens, in Kriens, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Urs, von Isenthal, in Malters, mit Einzelprokura;
Grebler, Stefan, von Luzern, in Luzern, mit Einzelprokura.