Reports for Daniel Furrer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Furrer
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Furrer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005516227, Commercial Registry Office Uri, (120)
Landi Attinghausen, Genossenschaft, in Attinghausen, CHE-106.889.063, Genossenschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4310905).
Statutenänderung:
23.06.2022.
Abspaltung:
Die Genossenschaft übernimmt von der landwirtschaftlichen Genossenschaft Erstfeld einen Teil des Vermögens. Die Genossenschaft übernimmt gemäss Spaltungsvertrag vom 14.04.2022 Aktiven von CHF 491'400.00 und Fremdkapital von CHF 0.00. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
LANDI Urnerland Genossenschaft.
Sitz neu:
Schattdorf.
Domizil neu:
c/o LANDI Uri AG, Umfahrungsstrasse 24, 6467 Schattdorf.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in der Hauptsache die Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe und in Zusammenarbeit mit der fenaco mit Sitz in Bern, insbesondere durch Versorgung der Landwirtschaft und weiterer Kreise mit Produktionsmitteln, Verbrauchsgütern und Dienstleistungen insbesondere in diesen Bereichen, Abnahme und Vermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, Weiterbildung der Mitglieder.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen grundsätzlich schriftlich oder anlässlich von Generalversammlungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Regli, Bernhard, von Realp, in Andermatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zgraggen, Anton, von Schattdorf, in Silenen, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zurfluh-Arnold, Helen, von Erstfeld, in Erstfeld, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Daniel, von Erstfeld, in Erstfeld, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 7107214, Commercial Registry Office Uri, (120)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Erstfeld, in Erstfeld, CH-120.5.001.322-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2009, S. 17, Publ. 5297018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Daniel, von Erstfeld, in Erstfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Josef, von Bürglen, in Silenen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Indergand, Martin, von Erstfeld, in Erstfeld, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Epp, Anton, von Silenen, in Silenen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6929524, Commercial Registry Office Uri, (120)
Braunviehzuchtgenossenschaft Erstfeld, in Erstfeld, CH-120.5.001.374-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S. 39, Publ. 5107394).
Domizil neu:
c/o Hans Indergand, Wilerstrasse 56, 6472 Erstfeld.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zgraggen-Bissig, Alois, von Erstfeld, in Erstfeld, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Daniel, von Erstfeld, in Erstfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walker, Ambros, von Erstfeld, in Erstfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Jost, von Erstfeld, in Erstfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Arnold-Imhof, Martin, von Bürglen UR, in Silenen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Indergand, Hans, von Erstfeld, in Erstfeld, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler-Walker, Albrik, von Bauen, in Erstfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.