Reports for Dominique Fry
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dominique Fry
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2456399, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Barekunst GmbH, in Zürich, CHE-113.445.168, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2014, Publ. 1318915).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wäfler, Barbara, von Frutigen, in Maur, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fry, Dominique, von Zürich, in Maur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 1318915, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Solazzo Gastronomie GmbH, in Zürich, CHE-113.445.168, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2013, Publ. 1028743).
Statutenänderung:
20.01.2014.
Firma neu:
Barekunst GmbH.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wäfler, Barbara, von Frutigen, in Maur, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Fry, Dominique, von Zürich, in Maur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 1028743, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Solazzo Gastronomie GmbH, in Zürich, CH-020.4.034.885-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2013, Publ. 7203018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fry, Dominique, von Zürich, in Maur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wäfler, Barbara, von Frutigen, in Maur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].