Reports for Ernst Fröhlich
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ernst Fröhlich
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004866300, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Dorflade Wahlendorf, in Meikirch, CHE-106.624.211, Genossenschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2016, Publ. 3178437).
Statutenänderung:
25.10.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heuberger, Hans Josef, von Jonschwil, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frutig-Gerber, Dora, von Meikirch, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fröhlich, Ernst, von Brugg und Hauptwil-Gottshaus, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Christine, von Seeberg, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Girardin, Christophe, von Le Bémont (JU), in Säriswil (Wohlen bei Bern), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staudenmann, Claudia, von Guggisberg, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer Gomres, Heidi, von Heimiswil, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Andreas, von Guggisberg, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3178437, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Dorflade Wahlendorf, in Meikirch, CHE-106.624.211, Genossenschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2014, Publ. 1607775).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändli, Bernhard, von Thal, in Wahlendorf (Meikirch), Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Fröhlich, Ernst, von Brugg und Hauptwil-Gottshaus, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1607775, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Dorflade Wahlendorf, in Meikirch, CHE-106.624.211, Genossenschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.1996, S. 7996).
Statutenänderung:
17.10.2013.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe ihren Mitgliedern und den Bewohnerinnen und Bewohner von Wahlendorf in günstiger Weise Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs von guter bis hoher Qualität zu vermitteln. Umweltgerecht und unter gerechten Bedingungen produzierte Waren sowie einheimische Erzeugnisse sollen gefördert werden;
die wirtschaftlichen Interessen und den sozialen Zusammenhalt ihrer Mitglieder und der Bevölkerung von Wahlendorf zu fördern und gegen aussen zu vertreten.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung für die Verbindlichkeit der Genossenschaft: Genossenschaftsvermögen, die persönliche Haftung und die Nachschusspflicht sind ausgeschlossen.].Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Rundbrief oder andere geeignete Medien. Gemäss Erklärung vom 18.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staudemann-Boss, Maria, von Guggisberg, in Wahlendorf (Meikirch), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hegg, Rahel, von Schüpfen, in Wahlendorf (Meikirch), Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri-Hofer, Kathrin, von Rapperswil BE und Signau, in Lyss, Beisitzerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Fritz, von Meikirch, in Wahlendorf (Meikirch), Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fröhlich, Ernst, von Brugg und Hauptwil-Gottshaus, in Wahlendorf (Meikirch), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heuberger, Hans Josef, von Jonschwil, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Andreas, von Guggisberg, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frutig-Gerber, Dora, von Meikirch, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.