Reports for Daniel Fritschi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Fritschi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005950193, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Swiss Interactive AG, in Aarau, CHE-105.492.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2021, Publ. 1005211453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fritschi, Daniel, von Flaach, in Erlinsbach AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schuler, Marcel, von Rothenthurm, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Jürg, von Ehrendingen, in Möriken-Wildegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baur, Stefan, von Leutwil, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Korfmacher, Claudia, dänische Staatsangehörige, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Roman, von Buus, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3233996, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Swiss Interactive AG, in Aarau, CH-400.3.021.346-9, Durchführung von Informations-Technologie-Arbeiten in der Schweiz usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2004, S. 2, Publ. 2608416).
Statutenänderung:
26.01.2006.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritschi, Daniel, von Flaach, in Erlinsbach AG, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küttigen];
Zecca, Alessandro, von Galgenen, in Dietwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Siebnen].
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Swiss Interactive AG, in Aarau, Durchführung von Informations-Technologie-Arbeiten in der Schweiz usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2001, S. 8590).
Statutenänderung:
17.12.2001.
Domizil neu:
Bachstrasse 59, 5000 Aarau.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 86'000.--.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritschi, Daniel, von Flaach, in Küttigen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Fritschi, Heinz, von Flaach, in Niedergösgen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zecca, Alessandro, von Galgenen, in Siebnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Divaria GmbH, in Niedergösgen, Revisionsstelle.