Reports for Rémy Friedrich
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rémy Friedrich
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004484703, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Romal Holding AG, in Luzern, CHE-364.310.901, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2017, Publ. 3864407).
Statutenänderung:
22.10.2018.
Sitz neu:
Emmen.
Domizil neu:
Feldmattstrasse 13, 6032 Emmen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedrich, Rémy, von Thalheim an der Thur, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simonaj, Nikolle, kosovarischer Staatsangehöriger, in Ebikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scheidegger, Lukas, von Ebikon, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4275075, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Romal S.A., in Luzern, CHE-107.906.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2017, Publ. 3925101). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.07.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedrich, Rémy, von Thalheim an der Thur, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG (CHE-105.808.783), in Kriens, Revisionsstelle.
Publication number: 3925101, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Romal S.A., in Luzern, CHE-107.906.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3653817).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simonaj, Nikolle, kosovarischer Staatsangehöriger, in Ebikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Lukas, von Ebikon, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedrich, Rémy, von Thalheim an der Thur, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].