Reports for Marcel Frieden
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marcel Frieden
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7158258, Commercial Registry Office Zug, (170)
MEDIPHOT Supply and Consultancy AG, bisher in Marly, CH-217.0.133.812-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 20.09.2012 Publ. 6857464).
Gründungsstatuten:
27.03.1981.
Statutenänderung:
04.04.2013.
Firma neu:
Clean Resources AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o ALLTAX AG REGION ZÜRICH, Zweigniederlassung Zug, Baarerstrasse 2, 6300 Zug.
Zweck neu:
Halten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, sowie Tätigen aller Geschäfte, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frieden, Marcel, von Seedorf, in Marly, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nowak, Sabine, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5059544, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
SDS Druck-Service AG, in Grenchen, CH-020.3.003.402-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2008, S. 23, Publ. 4775204).
Domizil neu:
Lebernstrasse 40, 2540 Grenchen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frieden, Marcel, von Seedorf BE, in Marly, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Affolter, Harry, von Zuchwil, in Grenchen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Dr. Urs, von Leuzigen und Grenchen, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frieden, Heinz, von Seedorf BE, in Worben, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi, Richard, von Wildberg, in Sutz-Lattrigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 778136, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
SDS Druck-Service AG, in Grenchen, Handel, Produktion und Dienstleistungen für die graphische Industrie usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2001, S. 6894).
Domizil neu:
bei BDO Visura, Dammstrasse 14, 2540 Grenchen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niggeler, André, von Dotzigen, in Romont BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bögli, Bernhard, von Seeberg, in Grenchen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lüthi, Urs, von Oekingen, in Oberdorf SO, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frieden, Marcel, von Seedorf BE, in Marly, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.