Reports for Yvonne Fretz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Yvonne Fretz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3343663, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Personalvorsorgestiftung der Amedis-UE Gruppe, in Unterentfelden, CHE-109.695.489, Stiftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2015, Publ. 2035951).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Amedis-UE Gruppe in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 24.10.2016 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Thomas, von Horriwil, in Hölstein, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zweifel, Edith, von Schänis, in Baden, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Andreas, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Kirchberg (BE), Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: von Nennigkofen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fretz, Yvonne, von Schwarzhäusern, in Sisseln, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erni, Otto, von Stüsslingen, in Stüsslingen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eichhorn, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Küttigen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2035951, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Personalvorsorgestiftung der Amedis-UE Gruppe, in Unterentfelden, CHE-109.695.489, Stiftung (SHAB Nr. 140 vom 20.07.2012, Publ. 6778458).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cherpillod, Claire, von Vucherens, in Belmont-sur-Lausanne, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fretz, Yvonne, von Schwarzhäusern, in Sisseln AG, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hendschiken];
Erni, Otto, von Stüsslingen, in Stüsslingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5866114, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Personalvorsorgestiftung der Amedis-UE Gruppe, in Unterentfelden, CH-270.7.002.535-4, Stiftung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2009, S. 3, Publ. 5074804).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TRETOR AG (CH-280.3.900.042-2), in Liestal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fretz, Yvonne, von Schwarzhäusern, in Hendschiken, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Burkhard, Yvonne];
Balance Consulting Group AG (CH-400.4.022.650-5), in Basel, Revisionsstelle.