Reports for Daniel Frésard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Frésard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5026144, Commercial Registry Office Jura, (670)
Société coopérative immobilière de Saignelégier, à Saignelégier, CH-674.5.000.184-0, Société coopérative (FOSC no 216 du 07.11.2007, p. 9, publ. 4189226).
Modification des statuts:
12.03.2009. [Statuts modifiés le 12.03.2009 sur un point non soumis à publication]. Selon déclaration du conseil d'administration du 23.04.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Personne et signature radiée:
Frésard, Daniel, de Muriaux, à Saignelégier, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Brossard, Germain, de Saignelégier, à Saignelégier, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: de Les Pommerats, membre, sans droit de signature];
Aubry, Jean-Marie, de Montfaucon, à Saignelégier, membre, avec signature collective à deux [précédemment: sans droit de signature];
Froidevaux, Nicolas, de Saignelégier, à Saignelégier, membre, sans droit de signature.
Publication number: 4411230, Commercial Registry Office Jura, (670)
Le Franc-Montagnard SA, à Saignelégier, CH-674.3.000.050-8, Société anonyme (FOSC no 102 du 30.05.2003, p. 8, publ. 1012948).
Nouvelle adresse:
Place du 23-Juin 10, Case postale 271, 2350 Saignelégier.
Personnes et signatures radiées:
Paupe, Pierre, de Soubey, à Saignelégier, président et administrateur-délégué, avec signature individuelle;
Simon, Rodolphe, de Undervelier, à Delémont, vice-président, avec signature collective à deux;
Frossard, Laurent, de Le Peuchapatte, à Les Pommerats, membre, avec signature collective à deux;
Ketterer, Pierre, de Le Peuchapatte, à Porrentruy, organe de révision;
Frésard, Daniel, de Muriaux, à Saignelégier, directeur, avec signature collective à deux;
Bouille, Jean-Pierre, de Muriaux, à Les Bois, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Erard Montavon, Florence, de Le Noirmont, à Le Noirmont, présidente, avec signature collective à deux;
Froidevaux, Nicolas, de Le Bémont JU, à Saignelégier, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre];
Willemin, André, de Muriaux, à Saignelégier, membre, avec signature collective à deux.
Publication number: 2772220, Commercial Registry Office Jura, (670)
Société coopérative immobilière de Saignelégier, à Saignelégier, CH-674.5.000.184-0, a) Location de logements à des conditions favorables à la population de Saignelégier, de préférence aux membres de la société, Société coopérative (FOSC no 45 du 07.03.2003, p. 9, publ. 895386).
Nouvelle adresse:
Chemin Jolimont 15, c/o M. Francis Barthe, 2350 Saignelégier.
Personnes et signatures radiées:
Erard, Michel, de Montfavergier, à Saignelégier, président, avec signature collective à deux;
Probst, Jean-Claude, de Laupersdorf, à Saignelégier, vice-président, avec signature collective à deux;
Varin, Bernard, de Courgenay, à Saignelégier, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Cattin, Vincent, de Les Bois, à Saignelégier, président, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Frésard, Daniel, de Muriaux, à Saignelégier, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Aubry, Jean-Marie, de Montfaucon, à Saignelégier, membre, sans droit de signature;
Barthe, Pierre-Alain, de Vendlincourt, à Saignelégier, membre, sans droit de signature;
Brossard, Germain, de Les Pommerats, à Saignelégier, membre, sans droit de signature.