Reports for Willy Ernst Frenzel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Willy Ernst Frenzel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005534898, Commercial Registry Office Zug, (170)
Power Sales AG, in Baar, CHE-109.508.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2021, Publ. 1005162410).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jung, Dr. Albert, von Ermensee, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frenzel, Willy, von Illnau-Effretikon, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Prokurist, mit Einzelprokura].
Publication number: 4176126, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Frebel AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.001.016-5, Ausführung, Projektierung und Berechnung von Elektrischen- und Telefon-Anlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2007, S. 21, Publ. 3928044).
Firma neu:
Frebel AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 3.10.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frenzel, Hubert Ernst Otto, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Frenzel, Willy Ernst, von Illnau-Effretikon, in Stäfa, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3108318, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Frebel AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.001.016-5, Ausführung, Projektierung und Berechnung von Elektrischen- und Telefon-Anlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 28.04.1997, S. 2824).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frenzel, Willy Ernst, von Illnau-Effretikon, in Stäfa, Mitglied, mit Einzelunterschrift.