Reports for Jens Freiter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Jens Freiter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3152691, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
yoostars AG, in Kreuzlingen, CHE-216.065.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, Publ. 2080503).
Domizil neu:
Breitenäckerliweg 14a, 8280 Kreuzlingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Hermann, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Lazzaro, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Truttikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krämer, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Freiter, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2949627, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Safe Swiss Cloud AG, in Thalwil, CHE-115.082.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2016, Publ. 2944063).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiter, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Banerjee, Prodosh, von Läufelfingen, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1918825, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Safe Swiss Cloud AG, in Thalwil, CHE-115.082.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 03.11.2014, Publ. 1799099).
Statutenänderung:
21.11.2014.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Betrieb und Vermarktung von Cloud basierten IT Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Aktienkapital neu:
CHF 103'630.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 103'630.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
103'630 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.11.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.11.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontobel, Werner, von Dürnten, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freiter, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürr, Gerald, österreichischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Banerjee, Prodosh, von Läufelfingen, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hilgendorff, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Oetwil am See, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Balz, von Erlinsbach AG, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.