Reports for Samuel Freienmuth
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Samuel Freienmuth
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005820003, Commercial Registry Office Zug, (170)
HAPPY HALE Network AG, in Zug, CHE-105.055.150, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023, Publ. 1005739346).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freienmuth, Samuel, von Kemmental, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prenter, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005505130, Commercial Registry Office Zug, (170)
BB GmbH, bisher in Obfelden, CHE-105.055.150, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2022, Publ. 1005438352).
Statuten neu:
16.06.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 16.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 731'059.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 301'872.58 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
EQOY International Group AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(EQOY International Group SA) (EQOY International Group Ltd).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gubelstrasse 7, 6300 Zug.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion und Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Bereich von Medizinprodukten, Rauchwaren, Inhale- oder Nikotin-Therapie-Produkte, Nikotinersatz-Produkte, E-Zigaretten und Zubehör. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und/oder in Anspruch nehmen und insbesondere Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte (einschliesslich Garantien, Bürgschaften oder Patronatserklärungen) gegen Entgelt oder unentgeltlich für oder mit direkte(n) oder indirekte(n) Mutter-, Tochter- und andere(n) verbundene(n) Gesellschaften eingehen, selbst wenn solche Finanzierungen, Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse dieser Mutter-, Tochter- und anderen verbundenen Gesellschaften liegen. Die Gesellschaft kann zudem Management-Dienstleistungen für Mutter-, Tochter- oder andere verbundene Gesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder durch einmalige Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 18.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prenter, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Freienmuth, Samuel, von Kemmental, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
REWISCO AG (CHE-112.323.930), in Hünenberg, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005289440, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BB GmbH, in Obfelden, CHE-105.055.150, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2016, S.0, Publ. 2706513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freienmuth, Walter, von Kemmental und Wigoltingen, in Obfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freienmuth, Mirjam, von Kemmental und Berneck, in Obfelden, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Freienmuth, Samuel, von Kemmental, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.