Reports for Roland Frei
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Roland Frei
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Frei
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1737253, Commercial Registry Office Zurich, (20)
montavent ag, in Zürich, CHE-113.874.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2014, Publ. 1621815).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Roland, von Dagmersellen, in Benken ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Christian, von Würenlingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5757558, Commercial Registry Office Zurich, (20)
montavent gmbh, in Zürich, CH-020.4.036.433-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2010, S. 35, Publ. 5709518).
Statuten neu:
30.06.2010.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 30.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009 mit Aktiven von CHF 2'087'700.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'885'508.19 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
montavent ag.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
lamuleta sa (CH-020.3.035.358-6), in Dietikon, Gesellschafterin;
sergil ag (CH-020.3.035.357-1), in Dietikon, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Roland, von Dagmersellen, in Benken ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Meier, Christian, von Würenlingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5709518, Commercial Registry Office Zurich, (20)
montavent gmbh, in Zürich, CH-020.4.036.433-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2009, S. 34, Publ. 5178112).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Roland, von Dagmersellen, in Benken ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Meier, Christian, von Würenlingen, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
lamuleta sa (CH-020.3.035.358-6), in Dietikon, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00;
sergil ag (CH-020.3.035.357-1), in Dietikon, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.