Reports for Richard Frei
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Richard Frei
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005813052, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Georg Sturzenegger AG, in St. Gallen, CHE-101.900.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005365697).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Richard, von Dagmersellen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei-Fritschi, Margrit, von Dagmersellen, in St. Gallen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005801403, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Richard Frei AG, in St. Gallen, CHE-100.181.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2022, Publ. 1005419198).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Richard, von Dagmersellen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005419198, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Richard Frei AG, in St. Gallen, CHE-100.181.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.1995, S.1675).
Statutenänderung:
26.01.2022. 18.02.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Vermögenswerten aller Art, insbesondere Immobilien, Wertschriften und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Patente, Lizenzen und andere Vermögenswerte erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigt nach erfolgter Gründung Inventar und Einrichtungsgegenstände zum Preise von CHF 35'000.-- zu erwerben.]. [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigt nach erfolgter Kapitalerhöhung von der bisherigen Einzelfirma "Richard Frei", in St. Gallen, den Geschäftsbetrieb mit Aktiven und Passiven zum Preise von CHF 1'110'772.24 zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.01.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hans Keller, in St. Gallen, Revisionsstelle;
Frei, Heidi, von Buchs LU, in St. Gallen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Richard, von Dagmersellen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Buchs (LU), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Frei-Fritschi, Margrit, von Dagmersellen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.