Reports for Alfred Frei
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Alfred Frei
Holdings
Newest SOGC notifications: Alfred Frei
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004891814, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Dominik Schärer Stiftung, in Muri (AG), CHE-353.163.501, Stiftung (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2020, Publ. 1004826293).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Alfred, von Widnau, in Buttwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zemp, Margaretha, von Romoos, in Muri (AG), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zemp, Margaretha, genannt Margrit, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004826293, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Dominik Schärer Stiftung, in Muri (AG), CHE-353.163.501, Stiftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2019, Publ. 1004578388).
Domizil neu:
Badweiherstrasse 3, 5630 Muri AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allemann, Martin, von Welschenrohr, in Muri (AG), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etterlin, Josef, von Muri (AG), in Muri (AG), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Alfred, von Widnau, in Buttwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3590289, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Raiffeisenbank Oberfreiamt Genossenschaft, in Sins, CHE-105.778.685, Genossenschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2017, Publ. 3358483).
Statutenänderung:
02.05.2017.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Abtwil Genossenschaft, in Abtwil (CHE-107.108.923), gemäss Fusionsvertrag vom 09./13.01.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 74'356'857.44 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 72'212'236.46 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten je 1 Anteilschein zu CHF 200.00.
Sitz neu:
Muri (AG).
Domizil neu:
Poststrasse 2, 5630 Muri AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Alfred, von Widnau, in Buttwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzle, Andreas, von Gossau (SG), in Abtwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heldstab, Marcel, von Klosters-Serneus, in Sins, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Etterlin, Walter, von Muri (AG), in Muri (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.