Reports for Patrick Frank
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Patrick Frank
Newest SOGC notifications: Patrick Frank
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005479701, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Gut AG, in Willisau, CHE-105.195.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2021, Publ. 1005357505).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärli, Christoph, von Menznau, in Oberkirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frank, Patrick, von Ettiswil, in Ettiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004867382, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Gut AG, in Willisau, CHE-105.195.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2018, Publ. 3965765).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärli, Christoph, von Menznau, in Oberkirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Frank, Patrick, von Ettiswil, in Ettiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Frank, Patric, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Metz, Hans Peter, von Willisau, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lütolf-Rolli, Anita, von Alberswil, Ebikon und Belp, in Ettiswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Publication number: HR02-1004867381, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Gebäudetechnik Zentralschweiz Holding GmbH, in Willisau, CHE-130.454.731, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2013, S.0, Publ. 1153263).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 04.03.2020 Aktiven von CHF 2'449'997.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 505'000.00 auf die CHS Investment Holding GmbH, in Oberkirch (CHE-217.370.558).
Gegenleistung:
CHF 1'944'997.95.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärli, Christoph, von Menznau, in Oberkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Patrick, von Ettiswil, in Ettiswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Frank, Patric, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].