Reports for Heinz Flammer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Heinz Flammer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4581918, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Gemeinschaftsstiftung Bischofszell Personalfürsorge für Gewerbe, Handel und Industrie, in Bischofszell, CH-440.7.000.458-8, Stiftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2008, S. 14, Publ. 4354572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stähli, Markus, von Netstal und Bischofszell, in Bischofszell, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramseyer-Vögeli, Margrit, von Heimiswil, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flammer, Heinz, von Bischofszell und Birwinken, in Bischofszell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blumer, Fritz, von Schwanden GL, in Weinfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kreis, Ruedi, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Zihlschlacht (Zihlschlacht-Sitterdorf), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imboden, Gabriel, von Stans, in Niederwil SG (Oberbüren), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Beat, von Homburg, in Bischofszell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freitag, Peter, von Elm, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Kreis, Erwin, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Zihlschlacht (Zihlschlacht-Sitterdorf), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Jacqueline, von Muolen, in Güttingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer-Zogg, Daniela, von Mosnang und Buchs SG, in Bischofszell, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 846108, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Gemeinschaftsstiftung Bischofszell Personalfürsorge für Gewerbe, Handel und Industrie, in Bischofszell, Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Destinatäre. Stiftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2001, S. 9200).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Lukas, von Andwil SG, in Wittenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stürm, Niklaus, von Bischofszell, in Bischofszell, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Flammer, Heinz, von Bischofszell und Birwinken, in Bischofszell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Coop Ostschweiz, bisher in G o s s a u S G , Genossenschaft (SHAB Nr. 174 vom 07.09.2000, S. 6136).
Statutenänderung:
2.10.1999.
Firma neu:
Coop OS.
Sitz neu:
B a s e l .
Domizil neu:
c/o Coop Schweiz, Thiersteinerallee 12, 4053 Basel.
Zweck:
Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Interessen ihrer Mitglieder als Verbraucher;
die Genossenschaft fördert auch kulturelle Bestrebungen. Sie erreicht diesen Zweck vor allem durch Vermittlung von Waren, Dienstleistungen und Kulturwerten zu vorteilhaften Bedingungen an ihre Mitglieder sowie an die Konsumenten im allgemeinen;
rationelle Betriebsführung sowie Erarbeitung und Anwendung neuer Erkenntnisse im Detailhandel;
enge Zusammenarbeit mit dem Verband gemäss den für die Coop-Gruppe geltenden Zielsetzungen und Richtlinien;
Wahrung der Interessen ihrer Mitglieder und der Konsumenten.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht. [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftbarkeit der Mitglieder.].
Publikationsorgan:
SHAB.
Weiteres Geschäftslokal:
Gallusmarkt, Favrestrasse 6, 9016 St.
Gallen;
Fusion:
Die Genossenschaft übernimmt die "Coop Graubünden-Sarganserland", in Chur, durch Fusion. Aktiven von CHF 158'669'397.- und Passiven von CHF 121'903'153.- der "Coop Graubünden-Sarganserland" gehen gemäss Fusionsvertrag vom 29.06.1996 bzw. 05.08.1996 und Fusionsbilanz per 31.12.1997 durch Universalsukzession auf die Genossenschaft über [wie bisher].
Fusion:
Die Genossenschaft übernimmt die "Coop Winterthur", in Winterthur, durch Fusion. Aktiven von CHF 194'076'915.- und Passiven von CHF 194'076'915.- (inkl. Reserven) der "Coop Winterthur" gehen gemäss Fusionsvertrag vom 22.10.1998 und Fusionsbilanz per 01.01.2000 durch Universalsukzession auf die Genossenschaft über [wie bisher].
Verwaltungsrat:
höchstens 9 Mitglieder.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst, Hans, von Luthern, in Rickenbach bei Wil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stamm, Heinrich, von Schleitheim, in Mett-Oberschlatt (Schlatt TG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Veit, Bruno, von Schwanden GL, in Wil SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bontognali, Livio, von Poschiavo, in Gossau SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebneter, Leo, von Häggenschwil, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sturzenegger, Karl, von Reute AR, in Steinach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumberger, Stefan, von Bichelsee-Balterswil, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Müller, Henry, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Eberle, Pia, von Bad Ragaz und Flums, in Bad Ragaz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Hemmi, Josef, von Churwalden, in Churwalden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Luck, Peter, von Luzein, in Saas im Prättigau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Meyerhans, Tarzis von Wil SG, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Pedrini, Roberto, von Arvigo und Zuoz, in Scuol, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Schönenberger, Leo, von Kirchberg SG, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Stacher, Bruno, von Egnach, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Veraguth, Marta, von Flims, in Flims, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Fischer, Peter, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Flammer, Heinz, von Bischofszell, in Bischofszell, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Gloor, Peter, von Neuhausen am Rheinfall, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Huber, René, von Kirchberg SG, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Keller, Peter, von Weinfelden, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Knecht, Maria, von Braunau, in Eschlikon, Mitgled des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Riediker, Gerhard, von Rorbas, in Rorbas, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher].