Reports for Dr. Joachim Fischer
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Joachim Fischer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1080285, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
HealthVision GmbH, in Berlingen, CH-020.4.031.108-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 13.07.2012, Publ. 6767618).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Dr. Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer-Vetsch-Vetsch, Manuela Angela Marlies, von Grabs und St. Gallen, in Heidelberg (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kugelmeier, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Schwetzingen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 6767618, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
HealthVision GmbH, in Berlingen, CH-020.4.031.108-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2009, S. 14, Publ. 5208220).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer-Vetsch, Manuela, von Grabs und St. Gallen, in Heidelberg (DE), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Künzli, René, von Zürich und Uzwil, in Berlingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Dr. Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Elkuch, Helmuth, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Magden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 5556202, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ASSEVA GmbH, in Wallisellen, CH-020.4.003.897-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2002, S. 16, Publ. 691592).
Statutenänderung:
14.12.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung in den Bereichen Personal- und Unternehmensführung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 17.03.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Kurt Karl, von Bern, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Trümpy, Angelo Secondo, von Vezia, Zürich und Fehraltorf, in Fehraltorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Fischer, Dr. Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Lutz, Philipp, von Wolfhalden, in Adliswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lack, Marcel Arnold, von Kappel SO, in Wallisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00];
Lack, Rita, von Bern, in Wallisellen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.