Reports for Martín Fernández Pardiñas
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Martín Fernández Pardiñas
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005417962, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Solothurn Gebäudetechnik AG, in Solothurn, CHE-273.646.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004924035).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer + Partner Treuhand AG Solothurn (CHE-114.881.773), in Solothurn, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fernández Pardiñas, Martín, spanischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roth, Stefan, von Buchholterberg, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gfeller + Partner AG (CHE-107.149.939), in Langenthal, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004940690, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Studer Gebäudetechnik AG, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-469.070.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530909).
Statutenänderung:
10.07.2020.
Firma neu:
Studer Gebäudetechnik Holding AG.
Sitz neu:
Solothurn.
Domizil neu:
Weissensteinstrasse 88, 4500 Solothurn.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum mieten, erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Manuel, von Fraubrunnen, in Oberdorf (SO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fernández Pardiñas, Martín, spanischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Stefan, von Buchholterberg, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004924035, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Solothurn Gebäudetechnik AG, in Solothurn, CHE-273.646.707, Weissensteinstrasse 88, 4500 Solothurn, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2020.
Zweck:
Planung, Projektleitung, Ausführung und Controlling von Heizungs-, Kälte-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroanlagen für Gebäude jeder Art. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln, belasten und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der "Studer Gebäudetechnik AG", in Feldbrunnen-St. Niklaus (CHE-469.070.099), nämlich das operative Geschäftsfeld, gemäss Vertrag vom 22.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019, wonach die übernommenen Aktiven CHF 1'817'211.17 und die übernommenen Passiven (Fremdkapital) CHF 1'147'163.25 betragen, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 570'047.92 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder im Publikationsorgan, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Studer, Manuel, von Fraubrunnen, in Oberdorf (SO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fernández Pardiñas, Martín, spanischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Stefan, von Buchholterberg, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer + Partner Treuhand AG Solothurn (CHE-114.881.773), in Solothurn, Revisionsstelle.