Reports for Eduard Feller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Eduard Feller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2910060, Commercial Registry Office Berne, (36)
Feller & Zingg GmbH, bisher in Muri bei Bern, CH-035.4.010.024-5, Führung eines technischen Büros für Maschinenbau usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 21.12.1990, S. 5080).
Statutenänderung:
16.06.2005.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 23.3.2005 auf die neu gegründete Alfred Zingg GmbH, in Neuenegg (CH-035.4.035.212-9), über. Das Stammkapital wird infolge Spaltung um CHF 33'000.-- herabgesetzt.
Sitz neu:
Kehrsatz.
Domizil neu:
Sandbühlstrasse 23, 3122 Kehrsatz.
Zweck neu:
Führung eines technischen Büros für Maschinenbau, Apparatebau und Automation, Übernahme von technischen Vertretungen sowie Fabrikation von und Handel mit Maschinen und Apparaten;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben, überbauen, verwalten oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital neu:
CHF 67'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 17.1.1966 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [Übernahme von Aktiven und Passiven der bisherigen einfachen Gesellschaft bestehend aus Eduard Feller, in Kehrsatz und Alfred Zingg, in Neuenegg, gemäss der im Sacheinlagevertrag vom 17.1.1966 aufgeführten Bilan vom 1.1.1966.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zingg, Alfred, von Wohlen bei Bern, in Neuenegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 33'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feller, Eduard, von Wichtrach, in Kehrsatz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 67'000.-- [bisher: von Oberwichtrach].