Reports for Walter Feldkircher
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Walter Feldkircher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3938144, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag des im SHAB Nr. 89 vom 09.05.2007, S. 25, publizierten TB-Eintrags Nr. 12760 vom 03.05.2007. Pay Out AG, in Adliswil, CH-320.3.033.704-3, Debitorenmanagement, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2007, S. 25, Publ. 3922220).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feldkircher, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Volders (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3922220, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TPA Travel Press Agency AG, bisher in Au SG, CH-320.3.033.704-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.1999, S. 8779).
Gründungsstatuten:
20.12.1991 und 16.01.1992.
Statutenänderung:
30.04.2007.
Firma neu:
Pay Out AG.
Sitz neu:
Adliswil.
Domizil neu:
Webereistrasse 59, 8134 Adliswil.
Zweck neu:
Debitorenmanagement, Inkasso, Handel mit Waren aller Art, Halten und Erwerben von Lizenzen. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorstehenden Zweck dienen. Sie darf Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke und Immobilien erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen mit Brief, Telefax oder anderen Übertragungsmitteln.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köhler, Roland, von Au SG, in Au SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feldkircher, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Volders (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Zovag Treuhand AG, in Au SG, Revisionsstelle [wie bisher];
Oppido, Raffaele, italienischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.