Reports for Thomas Fehr
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Fehr
Newest SOGC notifications: Thomas Fehr
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005008128, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
msb SCHLIESS-SYSTEME gmbh, in Amriswil, CHE-307.404.179, Sommeristrasse 37, 8580 Amriswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.10.2020.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Schliesstechnik, insbesondere Zutritts-, Verschluss- und Austritts- und Sicherheitstechnik sowie Handel mit damit zusammenhängenden Produkten. Kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 20.10.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fehr, Thomas, von Kradolf-Schönenberg, in Arcegno (Losone), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schürpf, Gregor, von Appenzell, in Amriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 3958075, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VIATO Schweiz GmbH, in Zürich, CHE-267.479.909, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2015, Publ. 2492867).
Statutenänderung:
14.12.2017.
Firma neu:
Hotelpromotion GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Volketswil.
Domizil neu:
Eichstrasse 48, 8604 Volketswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
VIATO GmbH, in Gundelfingen (DE), Gesellschafterin, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lux, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Umkirch (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehr, Thomas, von Kradolf-Schönenberg, in Losone, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ahrndt, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Sonthofen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 2492867, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VIATO Schweiz GmbH (VIATO Suisse GmbH) (VIATO Swiss GmbH), in Zürich, CHE-267.479.909, Josefstrasse 92, 8005 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.11.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Softwarelösungen für touristische Leistungsträger, sowie die Beratung im Bereich Hotel- und Tourismus-Marketing. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital:
CHF 21'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-mail. Gemäss Erklärung vom 16.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fehr, Thomas, von Kradolf-Schönenberg, in Losone, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ahrndt, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Sonthofen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lux, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Umkirch (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
VIATO GmbH (HRB 709415), in Gundelfingen (DE), Gesellschafterin, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.