Reports for Moritz Fecker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Moritz Fecker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005862334, Commercial Registry Office Zug, (170)
EBAG Equity Brain AG, in Zug, CHE-456.370.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2023, Publ. 1005719016).
Domizil neu:
Ober Altstadt 10, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fecker, Moritz, von Wittenbach, in La Grande Béroche, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fecker, Dr. Lukas, von Wittenbach, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005719016, Commercial Registry Office Zug, (170)
Nachtrag zum im SHAB vom 31.03.2023, Meldungs Nr. 1'005'714'162, publizierten Tagesregistereintrag Nr. 4'784 vom 28.03.2023 EBAG Equity Brain AG, in Zug, CHE-456.370.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2023, Publ. 1005714162).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fecker, Moritz, von Wittenbach, in La Grande Béroche, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Ostermundigen].
Publication number: HR02-1005237069, Commercial Registry Office Zug, (170)
EBAG Equity Brain AG, in Baar, CHE-456.370.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005202468).
Statutenänderung:
21.06.2021.
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief oder elektronische Mitteilung an ihre zuletzt im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fecker, Lukas, von Wittenbach, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fecker, Moritz, von Wittenbach, in Ostermundigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.