Reports for Martin Fattorini
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Fattorini
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005346198, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pinora AG, in Winterthur, CHE-100.758.089, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2009, S.29, Publ. 5239526).
Statutenänderung:
12.11.2021.
Sitz neu:
Brütten.
Domizil neu:
c/o Christoph Fehr, Wegacher 2, 8311 Brütten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fattorini, Martin, von Winterthur, unbekannten Aufenthaltes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Publication number: 1427075, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Personalfürsorgestiftung der Häfliger Services AG, in Wettingen, CHE-109.722.436, Stiftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2012, Publ. 6553474).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Häfliger Services AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 28.08.2013 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fattorini, Sibylle, von Winterthur und Horw, in Winterthur, Präsidentin des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egger, Doris, von Basel und Rehetobel, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fattorini, Martin, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5350572, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Häfliger Services AG, in Wettingen, CH-400.3.910.102-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2008, S. 2, Publ. 4596522).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fattorini-Häfliger, Sibylle Regula, von Winterthur und Horw, in Winterthur, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fattorini, Martin, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leemann, Rolf, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.