Reports for Johann Fasser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Johann Fasser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2933041, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
SCANTOP AG, in Sargans, CHE-107.554.056, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2012, Publ. 6880326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fasser, Johann, von Val Müstair, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Jürg, von Sevelen, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6880326, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
SCANTOP AG, in Sargans, CH-320.3.036.627-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2009, S. 13, Publ. 5290414).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasser, Johann, von Val Müstair, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Müstair, in Sargans]. [behördliche Umbenennung des Bürgerortes].
Publication number: 5290414, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Scantop AG, in Sargans, CH-320.3.036.627-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2007, S. 12, Publ. 4206552).
Statutenänderung:
02.10.2009.
Firma neu:
SCANTOP AG.
Zweck neu:
Herstellung von und Handel mit Fotolithos und alle damit zusammenhängenden Arbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen sowie Liegenschaften erwerben, veräussern und belasten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.10.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göldi, Heinz J., von Rüthi (Rheintal), in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
GGM & Partner Wirtschaftsprüfungs AG, in Küsnacht ZH, Revisionsstelle;
Hardegger, Karl, von Gams, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasser, Johann, von Müstair, in Sargans, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].