Reports for Fritz Fahrni
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Fritz Fahrni
Newest SOGC notifications: Fritz Fahrni
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005305123, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Fernsehgenossenschaft Dulliken, in Dulliken, CHE-102.256.522, Genossenschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2020, Publ. 1004859676).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüfenacht, Ernst, von Röthenbach im Emmental, in Dulliken, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrni, Fritz, von Eriz, in Dulliken, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 4341937, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Rolf Tanner Immobilien GmbH, in Schönenwerd, CHE-112.136.960, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2013, Publ. 7163352).
Statutenänderung:
25.06.2018.
Sitz neu:
Dulliken.
Domizil neu:
Im Bifang 10, 4657 Dulliken.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage bei der Gründung der Gesellschaft vom 07.12.2004 ist im Sinne von Art. 777c Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 07.12.2004 einen Personenwagen, Informatikgeräte sowie Büromobiliar, wofür CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Rolf, von Reigoldswil, in Schönenwerd, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Tanner, Ken, von Reigoldswil, in Schönenwerd, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrni, Fritz, von Eriz, in Dulliken, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fahrni, Erlen, von Eriz, in Dulliken, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 1798091, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Fernsehgenossenschaft Dulliken, in Dulliken, CHE-102.256.522, Genossenschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2009, S. 16, Publ. 5388910).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Dr. Josef, von Dulliken, in Dulliken, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Kurt, von Dulliken, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Hansruedi, von Langnau im Emmental, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bodmer, Ursula, von Erlinsbach, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüfenacht, Ernst, von Röthenbach im Emmental, in Dulliken, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Fahrni, Fritz, von Eriz, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Daniel, von Mettauertal, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Arnold, Pia, von Dulliken, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.