Reports for Michael Engler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Michael Engler
Holdings
Newest SOGC notifications: Michael Engler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004630119, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gartenideen AG, in Horgen, CHE-114.057.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, S.0, Publ. 2446907).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engler, Michael, von Hundwil, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2560715, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Stef-Immobilien AG, in Celerina/Schlarigna, CHE-101.497.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2008, S. 12, Publ. 4765366).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engler, Kurt, von Hundwil, in St. Gallenkappel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engler, Kathrin, von Hundwil, in St. Gallenkappel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engler, Michael, von Hundwil, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in St. Gallenkappel, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Engler, Evelyn, von Hundwil, in St. Gallenkappel (Eschenbach SG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in St. Gallenkappel, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Publication number: 4765366, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Stef-Immobilien AG, in Celerina/Schlarigna, CH-130.0.005.894-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2005, S. 12, Publ. 2919170).
Statutenänderung:
23.09.2008. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Assembling GmbH, in Pfäffikon SZ, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engler-Künzler, Maja, von Hundwil, in St. Gallenkappel, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St.Gallenkappel, Mitglied];
Engler, Kurt, von Hundwil, in St. Gallenkappel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St.Gallenkappel, Präsident];
Engler, Evelyn, von Hundwil, in St. Gallenkappel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Engler, Kathrin, von Hundwil, in St. Gallenkappel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Engler, Michael, von Hundwil, in St. Gallenkappel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.