Reports for Daniel Engler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Engler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2256299, Commercial Registry Office Berne, (36)
Engler + Nakhaei GmbH, in Ittigen, CHE-478.630.620, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2012, Publ. 6907926).
Firma neu:
Engler + Nakhaei GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.06.2015 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Gemeindeverwaltung Ittigen, Frau Sonja Rautiainen, Rain 7, 3063 Ittigen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engler, Daniel, von Binningen, in Ittigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Worblaufen (Ittigen), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Rautiainen, Sonja Anne Marie, von Wagenhausen, in Bern, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6907926, Commercial Registry Office Berne, (36)
Engler + Nakhaei GmbH, in Ittigen, CH-036.4.050.845-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 02.05.2012, Publ. 6661306).
Statutenänderung:
19.10.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vertrieb von Mobility Scootern sowie Gerätschaften und Hilfsmitteln aller Art für verunfallte, erkrankte oder betagte Menschen. Ferner bezweckt sie die Führung von Gastronomiebetrieben wie Restaurants und Take-Aways. Im Übrigen bezweckt sie den Handel mit Fahrzeugen und Waren aller Art sowie die Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereiche des Hauptzwecks. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen bzw. Unternehmungen übernehmen und verkaufen oder solche begründen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nakhaei, Karim, von Sumiswald, in Zollikofen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engler, Daniel, von Binningen, in Worblaufen (Ittigen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 6186106, Commercial Registry Office Berne, (36)
Engler + Nakhaei GmbH, in Ittigen, CH-036.4.050.845-8, Altikofenstrasse 63, 3048 Worblaufen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.05.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen von Tankstellen und Shop's sowie den Handel mit Waren aller Art inkl. alkoholischen Getränken und Rauchwaren sowie das Betreiben einer Lotterieannahmestelle und die Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereiche des Hauptzwecks. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen bzw. Unternehmungen übernehmen und verkaufen oder solche begründen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 12.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Engler, Daniel, von Binningen, in Worblaufen (Ittigen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nakhaei, Karim, von Sumiswald, in Zollikofen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.