Reports for Urs Eng
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Eng
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5879926, Commercial Registry Office Zurich, (20)
häuselmann metall GmbH, in Dietlikon, CH-020.3.926.630-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2010, S. 20, Publ. 5752408).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eng, Urs, von Stüsslingen, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thür, Franz, von Altstätten, in Liestal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aschwanden, Claude, von Flüelen, in Bennwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Häuselmann AG, in Dietlikon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2001, S. 303).
Statutenänderung:
15.06.2001.
Firma neu:
häuselmann holding ag.
Uebersetzungen der Firma neu:
(häuselmann holding sa) (häuselmann holding ltd.).
Zweck neu:
Beteiligung an anderen Unternehmungen;
kann solcheBeteiligungen erwerben, belasten, verwalten und veräussern und Unternehmungen, an denen sie beteiligt ist, finanzieren, Wertschriften und Schutzrechte erwerben, verwalten und veräussern, Finanz-, Anlage-, Treuhand- und damit zusammenhängende Dienstleistungsgeschäfte tätigen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schädeli, Adolf, von Kirchlindach, in Volketswil, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brüschweiler, Leonhard, von Zürich und Hefenhofen, in Dietikon, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eng, Urs, von Stüsslingen, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, René, von Basel, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tommasi, Cosimo, italienischer Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moning, Jürg, von Bettlach, in Grenchen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schnürle, Ernst, von Wittenbach, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hüppi, Daniel, von St. Gallenkappel, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cattaneo, Fritz, von Oberengstringen, in Eschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Trilex AG, in Dietlikon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2000, S. 8597).
Statutenänderung:
15.06.2001.
Firma neu:
häuselmann metall ag.
Uebersetzungen der Firma neu:
(häuselmann metall sa) (häuselmann metall ltd.).
Zweck neu:
Handel mit Metallen;
kann auch Zuschnittservice und weitere mit dem Metallhandel zusammenhängende Tätigkeiten ausüben, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital neu:
CHF 4'600'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'600'000.--.
Aktien neu:
4'600 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 15.06.2001 einen Teil der Aktiven und Passiven der Häuselmann AG (neu: häuselmann holding ag), in Dietlikon, nämlich den Geschäftsbereich "Metallhandel", gemäss Abspaltungsbilanz per 31.12.2000, wonach die übernommenen Aktiven CHF 38'767'168. -- und die übernommenen Passiven CHF 28'636'207.-- betragen, wofür 4'500 Namenaktien zu CHF 1'000. -- ausgegeben werden und CHF 5'550'000. -- als Forderung gutgeschrieben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch die Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmür, Urs, von Quarten, in Gaiserwald, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Häuselmann, Rudolf, von Moosleerau, in Russikon, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Stöhr, Peter, von Basel und Zürich, in Turgi, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häuselmann, Werner, von Moosleerau, in Hinwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Häuselmann, Erich Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schädeli, Adolf, von Kirchlindach, in Volketswil, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brüschweiler, Leonhard Max, von Dietikon, in Regensdorf, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cattaneo, Fritz Louis, von Oberengstringen, in Eschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eng, Urs, von Stüsslingen, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hüppi, Daniel, von St. Gallenkappel, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, René Peter, von Basel, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moning, Jürg, von Bettlach, in Brügg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rutishauser, Stephan Peter, von Münsterlingen, in Elgg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schnürle, Ernst, von Wittenbach, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tommasi, Cosimo, italienischer Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.