Reports for Hermann Johannes Ehrbar
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hermann Johannes Ehrbar
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005061006, Commercial Registry Office Zug, (170)
Heka-Verwaltungs AG, in Zug, CHE-102.428.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2011, S.0, Publ. 6245364).
Firma neu:
Heka-Verwaltungs AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.12.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrbar, Hermann, von Urnäsch, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6245364, Commercial Registry Office Zug, (170)
Heka-Verwaltungs AG, in Zug, CH-170.3.000.701-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2010, S. 19, Publ. 5850732).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Dr. Werner, von Wildhaus, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrbar, Hermann, von Urnäsch, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ehrbar-Martin, Erika, von Urnäsch, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4189626, Commercial Registry Office Zug, (170)
Heka-Immobilien AG, in Zug, CH-170.3.000.701-2, Erstellung von Wohn- und Geschäftshausbauten und Verwaltung von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 28.07.2003, S. 15, Publ. 1103684).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin, Jakob, von Uster, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrbar, Hermann, von Urnäsch, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Dr. Werner, von Wildhaus, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.