Reports for Hans Rudolf Egli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Hans Rudolf Egli
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Rudolf Egli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005456601, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stierli Autocenter AG, in Zofingen, CHE-393.718.434, Luzernerstrasse 49, 4800 Zofingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.04.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Autogarage, Servicestelle, Handel mit Fahrzeugen und anderen verwandten Produkten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, belasten, halten und verwalten, jegliche Verträge abschliessen, Darlehen gewähren und Sicherheiten bestellen sowie alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft fördern oder die direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Mancino, Antonio, von Rothrist, in Zofingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Hans Rudolf, von Schötz, in Nebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann, Urs, von Walchwil, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
LB Treuhand AG (CHE-112.134.671), in Zofingen, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004709056, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Patronale Stiftung der Dr. Balsiger & Partner AG, in Zofingen, CHE-112.002.704, Stiftung (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2018, Publ. 1004501729).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balsiger, Dr. Rudolf, von Köniz, in Zofingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Hans Rudolf, von Schötz und Egolzwil, in Nebikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frei, Matthias, von Aarau, in Villmergen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004513792, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Genossenschaft Fussballanlage Wissenhusen, in Schötz, CHE-101.031.765, Genossenschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2010, Publ. 5933876).
Statutenänderung:
18.09.2018.
Anteilscheine neu:
Anteilscheine zu CHF 5'000.00 [bisher: Anteilscheine zu CHF 500.--, CHF 1'000.-- und CHF 5'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.09.2018 werden 310 Anteilscheine zu CHF 500, 142 Anteilscheine zu CHF 1'000.00 und 26 Anteilscheine zu CHF 5'000.00 vernichtet. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 427'000.00 wird mit Forderungen der Genossenschaft gegenüber des Genossenschafters im Umfang von CHF 426'000.00 verrechnet sowie CHF 1'000 dem Genossenschafter als Forderung gutgeschrieben;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 874 i.V.m. Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 28.11.2018 festgestellt. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 18.09.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
LB Treuhand AG (CH-400.3.026.077-9), in Zofingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Hans Rudolf, von Schötz und Egolzwil, in Nebikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schötz].