Reports for Christian Egli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Christian Egli
Newest SOGC notifications: Christian Egli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005519491, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Landi Wiggen und Umgebung, Genossenschaft, in Escholzmatt-Marbach, CHE-105.799.919, Genossenschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2020, Publ. 1004813269).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fankhauser, Hans, von Trub, in Schangnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Christian, von Schangnau, in Schangnau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2615723, Commercial Registry Office Berne, (36)
Büffelgenossenschaft Schangnau, in Schangnau, CHE-100.989.341, Genossenschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2014, Publ. 1338505).
Firma neu:
Büffelgenossenschaft Schangnau in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Hans Gerber, Münchi 119, 6197 Schangnau. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.12.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Hans, von Schangnau, in Schangnau, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Albrecht, von Schangnau, in Schangnau, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egli, Christian, von Schangnau, in Schangnau, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egli, Peter, von Schangnau, in Schangnau, Mitglied und Kassier der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Hans, von Schangnau, in Schangnau, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 5528132, Commercial Registry Office Berne, (36)
Maschinengemeinschaft Schönenwald GmbH, in Eggiwil, CH-036.4.046.983-8, c/o Andreas Stettler, Ober Schönenwald, 6197 Schangnau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.02.2010.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Betrieb von Maschinen für Lohnarbeit in Land- und Forstwirtschaft. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 60'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 04.02.2010 und Bilanz per 31.12.2009 das Geschäft der einfachen Gesellschaft 'Maschinengemeinschaft Schönenwald', bestehend aus Fritz Oberli, Christian Egli und Andreas Stettler, mit Aktiven von CHF 240'507.45 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 42'150.80, wofür 60 Stammanteile zu CHF 1'000.00.-- ausgegeben und CHF 138'356.65 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, per Fax oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 04.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Egli, Christian, von Schangnau, in Schangnau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Oberli, Fritz, von Rüderswil, in Schangnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stettler, Andreas, von Eggiwil, in Schangnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.