Reports for Judith Egger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Judith Egger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004662686, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Altersheimverein Eigenamt, in Birrhard, CHE-114.153.136, Verein (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2018, Publ. 4443963).
Vermögensübertragung:
Der Verein überträgt gemäss Vertrag vom 12.06.2019 und Inventar per 31.12.2018 Aktiven von CHF 4'025'253.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'458'073.09 auf die Haus Eigenamt AG, in Lupfig (CHE-336.668.409).
Gegenleistung:
400 Namenaktien zu CHF1'000.00.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Ursula, von Langnau im Emmental, in Birrhard, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büttikofer, Markus, von Meinisberg, in Birr, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodenmann, Roland, von Aarau, in Lupfig, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Judith, von Vechigen, in Birr, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plüss, Richard, von Murgenthal, in Lupfig, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Hanspeter, von Rohrbach, in Remetschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhringer, Beatrice, von Nufenen, in Wettingen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Doris, von Balsthal, in Birr, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Obrist, Susanne, von Birr, in Birr, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Wolleb, Silvia, von Lupfig, in Lupfig, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2488389, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Altersheimverein Eigenamt, in Birr, CHE-114.153.136, Verein (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, Publ. 1576287).
Sitz neu:
Birrhard.
Domizil neu:
c/o Ursula Berger, Speetelacherstrasse 41, 5244 Birrhard.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulmann Werder, Irene, von Lupfig und Trub, in Lupfig, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jevric, Gojko, von Brittnau, in Birrhard, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kull, Tobias, von Niederlenz, in Birr, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Piffaretti, Marion, von Ruswil und Novazzano, in Scherz, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhringer, Beatrice, von Nufenen, in Wettingen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Ursula, von Langnau im Emmental, in Birrhard, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büttikofer, Markus, von Meinisberg, in Birr, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plüss, Richard, von Murgenthal, in Lupfig, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodenmann, Roland, von Aarau, in Scherz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Judith, von Vechigen, in Birr, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Hanspeter, von Rohrbach, in Remetschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.