Reports for Helen Eggenberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Helen Eggenberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6959624, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NTT Thomas Schrag GmbH, in Benken ZH, CH-020.4.043.315-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2010, S. 21, Publ. 5811468).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenberger, Helen, von Grabs, in Benken ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütimann, Gerhard, von Basadingen-Schlattingen, in Schlatt TG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schrag, Thomas, von Feuerthalen, in Benken ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 5811468, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NTT Thomas Schrag GmbH, in Benken ZH, CH-020.4.043.315-0, Schulstrasse 7, 8463 Benken, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.08.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von grabenloser Leitungsverlegung mittels Erdraketen und steuerbaren Mini-Bohrsystemen sowie jeglicher übriger Tiefbauarbeiten und den Handel mit und die Vermietung von Baugeräten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens New Terra Tech Thomas Schrag (CH-020.1.054.944-0), in Benken ZH, gemäss Vertrag vom 03.08.2010 und Übernahmebilanz per 30.06.2010 mit Aktiven von CHF 118'503.73 und Passiven von CHF 57'477.35, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 41'026.38 als Forderung gutgeschrieben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 24.08.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schrag, Thomas, von Feuerthalen, in Benken ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Eggenberger, Helen, von Grabs, in Benken ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.