Reports for Billy Maurice Eckstein
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Billy Maurice Eckstein
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005721199, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ANANDIC MEDICAL SYSTEMS AG, in Feuerthalen, CHE-108.103.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2021, Publ. 1005278722).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckstein, Billy, von Güttingen, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Kaspar, von Thayngen, in Thayngen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005664649, Commercial Registry Office Schaffhausen
FEB Management Holding AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-101.338.666, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2010, S.14, Publ. 5903814).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckstein, Bill Maurice, von Güttingen, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien];
Fuchs, Kaspar Stephan, von Thayngen, in Stetten SH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Altdorf (SH), in Altdorf SH (Thayngen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien].
Publication number: 6115088, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ANANDIC MEDICAL SYSTEMS AG, bisher in Diessenhofen, CH-290.3.001.310-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2010, S. 18, Publ. 5935156).
Statutenänderung:
17.03.2011.
Sitz neu:
Feuerthalen.
Domizil neu:
Stadtweg 24, 8245 Feuerthalen.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist, Import, Export, Entwicklung und Fabrikation von sowie Handel mit elektrischen und elektronischen Sensoren, Geräten und Vorrichtungen sowie Reagenzien für vorwiegend medizinische, biologische und biochemische Anwendungen;
Planung und Projektierung von Entwicklungszentren und Forschungsstätten und Produktionsanlagen für medizinische und biochemische Produkte;
Erwerb und Verwertung von Lizenzen und Patenten und Übernahme von Vertretungen aller Art. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck zusammenhängende Geschäfte durchführen und sich auch an anderen Unternehmen irgendwelcher Art beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Liegenschaften im In- und Ausland kaufen, verwalten und verkaufen, sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung:
CHF 200'000.00.
Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch einfachen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Karl, von Mörschwil, in Zuzwil SG, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Beyeler, Rudolf, von Guggisberg, in Laupen, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Frey, Philippe, von Aubonne, in Lonay, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Graf, Sandra, von Ufhusen, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Horn, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Dägerlen, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Philipp, Thomas, von Trun, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Rebolledo, Renaut, von Uster, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Stavast, Gijsbert, niederländischer Staatsangehöriger, in Diepoldsau, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Zeltner, Hans Rudolf, von Obergerlafingen, in Dintikon, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Fehrlin, Patrick, von Schaffhausen, in Beringen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Schoch, Walter, von Sternenberg, in Stein am Rhein, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Mäder + Baumgartner Treuhand AG (CH-290.3.003.119-4), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle (wie bisher);
Brasey, Bernard, von Châbles, in Cugy VD, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Weber, Oliver, von Röschenz, in Bottmingen, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Fuchs, Kaspar, von Thayngen, in Thayngen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Altdorf SH, in Altdorf SH (Thayngen)];
Eckstein, Billy, von Güttingen, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: niederländischer Staatsangehöriger].