Reports for Antonius Duisters
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Antonius Duisters
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2775707, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NXP Semiconductors Switzerland AG, in Urdorf, CHE-113.166.314, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2016, Publ. 2739967).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuhaus, Hans Ulrich, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Smith, Adam, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Duisters, Antonius genannt Tonny, niederländischer Staatsangehöriger, in Obfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smit, Charles, niederländischer Staatsangehöriger, in Eindhoven (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schreurs, Johannes Anetta Wilhelmus, niederländischer Staatsangehöriger, in Nimwegen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ardevol, Henri Jean Emilio, von La Chaux-de-Fonds, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2739967, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NXP Semiconductors Switzerland AG, in Zürich, CHE-113.166.314, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2015, Publ. 2431869).
Statutenänderung:
07.03.2016.
Sitz neu:
Urdorf.
Domizil neu:
Steinackerstrasse 42, 8902 Urdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duisters, Antonius genannt Tonny, niederländischer Staatsangehöriger, in Obfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Publication number: 6425292, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NXP Semiconductors Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.030.191-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2010, S. 25, Publ. 5585890).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuckhermann, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Herrenberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duisters, Antonius genannt Tonny, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].