Reports for Peter Dürst
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Dürst
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6039952, Commercial Registry Office Zug, (170)
Cosmo-Black GmbH, in Zug, CH-280.4.007.958-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2010, S. 18, Publ. 5860842).
Domizil neu:
Baarerstrasse 57, 6302 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Torre, Fortunato, italienischer Staatsangehöriger, in Aigle, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Dürst, Peter, von Frick, in Fosdinovo (IT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4178112, Commercial Registry Office Zug, (170)
Cosmo-Black GmbH, bisher in Münchenstein, CH-280.4.007.958-7, Handel mit kosmetischen Produkten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2004, S. 4, Publ. 2488874).
Gründungsstatuten:
29.09.2004.
Statutenänderung:
11.10.2007.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Untermüli 11, 6302 Zug.
Zweck:
Handel mit kosmetischen Produkten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürst, Peter, von Frick, in Fosdinovo (IT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.00 [bisher: in Münchenstein];
Schori, Marcel, von Rapperswil BE, in Walchwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3369892, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Allpack Group AG, in Reinach BL, CH-280.3.900.027-4, Materialmässige Vorbereitung und Durchführung von klinischen Studien sowie Lohnverpackung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2005, S. 5, Publ. 3174766).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boeglin, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Buschwiller (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürst, Peter, von Frick, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.