Reports for Mario Drittenbass
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Mario Drittenbass
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005783208, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Tribus Business GmbH, in Gossau (SG), CHE-153.385.236, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2022, Publ. 1005639022).
Statutenänderung:
20.06.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht. Die Erhöhung des Stammkapitals umfasst nebst dem nominellen Erhöhungsbetrag von CHF 80'000.00 auch Zuschüsse von CHF 20'000.00, mit denen die Unterdeckung getilgt wird. Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022 mit Aktiven von CHF 27'954.67 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 11'657.40 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Tribus Business AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Domizil neu:
Poststrasse 13, 9200 Gossau SG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Marketingbereich sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.06.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [bisher: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 06.07.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akermann, Tobias, von St. Gallen, in Mörschwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kutlu, Murat, von Altstätten, in Rorschacherberg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
aiconomy AG (CHE-466.130.799), in Roggwil TG, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drittenbass, Mario, von Niederbüren, in Andwil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Klaus, Michael, von Gossau (SG), in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Mathias, von Roggwil (TG), in Roggwil TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stach, Dr. Patrick, von Mörschwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005639022, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Tribus Business GmbH, in Gossau (SG), CHE-153.385.236, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2021, Publ. 1005248958).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Allmen, Michael, von Lauterbrunnen, in Teufen AR, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drittenbass, Mario, von Niederbüren, in Andwil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 35 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Akermann, Tobias, von St. Gallen, in Mörschwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Kutlu, Murat, von Altstätten, in Rorschacherberg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
aiconomy AG (CHE-466.130.799), in Roggwil TG, Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Publication number: HR02-1005407088, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Hasko Marketing GmbH, in Gossau (SG), CHE-366.334.522, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2021, Publ. 1005265370).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Drittenbass, Mario, von Niederbüren, in Andwil SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Andrej Sascha, von Uezwil, in Gossau SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Haslauer, Fabian, von Kerns, in Guntershausen b. Berg (Berg (TG)), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00].