Reports for Romain Dorsaz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Romain Dorsaz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006005894, Commercial Registry Office Valais, (626)
CASALP SA, à Sion, CHE-178.658.433, société anonyme (No. FOSC 231 du 28.11.2022, Publ. 1005614523).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dorsaz, Romain, de Liddes, à Ayent, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bouhet, Pierre-Louis, ressortissant français, à Crans-Montana, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Bouhet, Mathieu, ressortissant français, à Crans-Montana, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1005906876, Commercial Registry Office Valais, (626)
Bertone Sàrl, à Sion, CHE-349.657.680, société à responsabilité limitée (No. FOSC 246 du 17.12.2021, Publ. 1005360664).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dorsaz, Romain, de Liddes, à Ayent, gérant, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Biglino, Marco, ressortissant italien, à Crans-Montana, gérant, avec signature individuelle [précédemment: à Luxembourg (LU), président des gérants, avec signature individuelle].
Publication number: HR02-1005867112, Commercial Registry Office Valais, (626)
Sielly Sàrl, précédemment à Plan-les-Ouates, CHE-494.938.476, société à responsabilité limitée (du 21.01.2020).
Modification des statuts:
20.09.2023.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
c/o Roux & Associés SA, Espace des Remparts 10, 1950 Sion.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC ou par lettre recommandée et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Inscription ou modification de personne(s):
Matthews, Seren Skye, ressortissante britannique, à Annecy (FR), associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Plan-les-Ouates, associée et gérante, avec signature individuelle];
Dorsaz, Romain, de Liddes, à Ayent, gérant, avec signature individuelle.