Reports for Pius Franz Distel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Pius Franz Distel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004777906, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
magi(e) GmbH Emmen, in Emmen, CHE-113.626.563, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, S.0, Publ. 2274771).
Firma neu:
magi(e) GmbH Emmen in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Mit Entscheid der Einzelrichterin des Bezirksgerichts Hochdorf, Abteilung 1, vom 05.11.2019 wurde die Gesellschaft gemäss Art. 731b Abs. 1 Ziff. 3. OR aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs angeordnet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Distel, Pius, von Schüpfheim, in Emmen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Entlebuch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004697179, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Suisse Group SG AG, in Emmen, CHE-248.493.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2017, Publ. 3575375).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Distel, Pius, von Schüpfheim, in Emmen, mit Einzelprokura.
Publication number: 3281547, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Suisse Group SG AG, bisher in Nidau, CHE-248.493.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2016, Publ. 2958095).
Statutenänderung:
16.11.2016.
Sitz neu:
Emmen.
Domizil neu:
Krauerstrasse 9, 6020 Emmenbrücke. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voser, Christian, von Neuenhof, in Täuffelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küffer, Erwin, von Täuffelen, in Aarberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Distel, Pius, von Schüpfheim, in Emmen, mit Einzelprokura;
Schmidt, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Pieterlen, mit Einzelprokura.