Reports for Johannes Denzlinger
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Johannes Denzlinger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1044817, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CforC GmbH, in Wetzikon ZH, CH-320.4.067.678-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2012, Publ. 6691078).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denzlinger, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Le Clerjus (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Claus Jacob, von Pfäffikon, in Hinwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 175 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 7216558, Commercial Registry Office Zug, (170)
Prestigedom GmbH, in Zug, CH-290.4.013.784-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2012, Publ. 6997170).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denzlinger, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jochim, Ralph Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Hagenthal-le-Bas (FR), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 6997170, Commercial Registry Office Zug, (170)
Pizzeria Rebstock GmbH, bisher in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.4.013.784-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2009, S. 17, Publ. 5064714).
Gründungsstatuten:
08.03.2001.
Statutenänderung:
19.10.2012.
Firma neu:
Prestigedom GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Pius M. Huber, Baarerstrasse 34, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet von Immobilien, insbesondere Vermittlung, Beratung, Vermarktung, Kauf und Verkauf, Bewirtschaftung und Verwaltung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Bestimmung über die Abtretungsmodalitäten ist aufgehoben. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer, Elena, von Romoos, in Neuhausen am Rheinfall, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Balmer-Weibel, Stefanie, von Romoos, in Neuhausen am Rheinfall, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jochim, Ralph Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Hagenthal-le-Bas (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Denzlinger, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Patera, Flavio, von Thalwil, in Grüningen, Direktor, mit Einzelunterschrift.